Entreprise : BLACK AND WHITE - SIREN 822 867 008
Identité
Dénomination
BLACK AND WHITE
SIREN (siège)
822 867 008
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2016
Début d’activité
21/09/2016
Date de fin de la personne morale
02/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la conservation et la mise en valeur, de tout immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
13 RUE JEAN-BAPTISTE CALVIGNAC 81400 SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIAMAZZO AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Blaye-les-Mines
Nom, Prénom(s)
MARTINS FERNANDES JAIME , ALEXANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Blaye-les-Mines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/2016
Siret
82286700800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la conservation et la mise en valeur, de tout immeuble.
Autres Activités
L'acquisition, la conservation et la mise en valeur, de tout immeuble.
Adresse
13 RUE JEAN-BAPTISTE CALVIGNAC
81400 , SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/2016
Siret
82286700800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
41 RUE ELIE AUGUSTIN
81400 , BLAYE-LES-MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1936
Date d'ajout
16/06/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/04/2017 : Partant : LEBLANC Christophe, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : FIAMAZZO Audrey, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).