Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DENTELIAS - SIREN 822 828 497
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DENTELIAS
SIREN (siège)
822 828 497
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2016
Date de fin de la personne morale
28/09/2115
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
25 RUE JEAN JAURES 95520 OSNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELIAS KINAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Osny
Nom, Prénom(s)
HAUGUEL PERRINE
Nom d'usage
ELIAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Osny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/07/2016
Siret
82282849700013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN COMMUN DE MOYENS MATERIELS ET UTILES A L EXERCICE DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES
Adresse
25 RUE 25 Rue JEAN JAURES
95520 , Osny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22086
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : ELIAS KINAN, siège de la liquidation : 11 Rue RICHARD STRAUSS 95520 Osny, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 19/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).