Entreprise : INTERMANDATAIRES - SIREN 822 815 544
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2021)
Dénomination
INTERMANDATAIRES
SIREN (siège)
822 815 544
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2016
Date de fin de la personne morale
27/09/2115
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
257 RUE SAINT JULIEN 59500 DOUAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEETTEN JEROME , RENE , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Nom, Prénom(s)
MARLIERE JULIEN
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
SALOMON MARIE-JOSE
Nom d'usage
FROMENT
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
BORKOWIAK JEAN-PHILIPPE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
LOEUILLE EMMANUEL
Qualité
Membre, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
MARTIN PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Nom, Prénom(s)
MIQUEL DOMINIQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Douai
Dénomination
DEPREUX SEBASTIEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
Société d'exercice libéral à responsabilité limité YVON PERIN ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK
Qualité
Membre
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2016
Siret
82281554400017
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter et développer l'activité économique de chacun de ses membres régulièrement inscrits sur la liste des mandataires judiciaires.
Adresse
257 RUE SAINT JULIEN
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
06/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/11/2020
Description
Dissolution à compter du 29/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/09/2020, liquidateur : THEETTEN Jérôme, René, Jacques, siège de la liquidation : 257 Rue Saint-Julien 59500 Douai, parution de la publicité légale : La Croix du Nord en date du 04/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).