Entreprise : LAURFET CRETEIL - SIREN 822 669 081
Identité
Dénomination
LAURFET CRETEIL
SIREN (siège)
822 669 081
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2016
Début d’activité
15/02/2017
Date de fin de la personne morale
20/09/2115
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires.
Code APE
4772A - Commerce de détail de la chaussure
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 PREFLEURY 38320 EYBENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 LOTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMTE LAURENT , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Eybens
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
15/02/2017
Siret
82266908100025
Code APE
4772A - Commerce de détail de la chaussure
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires.
Adresse
101 AV DU GENERAL DE GAULLE
94000 , CRETEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL CRETEIL SOLEIL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
82266908100017
Adresse
2 PREFLEURY
38320 , EYBENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 LOTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43900
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27/07/2021 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43900
Date d'ajout
23/08/2021
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Numéro d'observation
F21/021232
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27/07/2021 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F20/000459
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
92022
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24/07/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Me Masselon 16 rue du Général Mangin 38100 Grenoble
Numéro d'observation
F18/011704
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/07/2018 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 28/06/2017
Numéro d'observation
78239
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grenoble , prononce en date du 30/01/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 28/06/2017 désigne Mandataire judiciaire Me Dominique Masselon 16 rue du Général Mangin 38100 Grenoble , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
F18/001761
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/01/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 Rue Général Mangin 38100 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 05 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 28/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).