Entreprise : SCEA LES CHAMPS DE LA SAUVIN - SIREN 822 171 716
Identité
Dénomination
SCEA LES CHAMPS DE LA SAUVIN
SIREN (siège)
822 171 716
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2016
Début d’activité
01/08/2016
Date de fin de la personne morale
25/08/2115
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Activités agricoles culture de céréales légumineuses graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
6 LA SAUVIN 89480 ETAIS LA SAUVIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTRON JACQUELINE , JEANNINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Etais la Sauvin
Nom, Prénom(s)
CAGNAT CAROLINE , JEANINE , MADELEINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Sougeres en Puisaye
Nom, Prénom(s)
DUPRE NICOLAS , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Druyes les Belles Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2016
Siret
82217171600019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activités agricoles culture de céréales légumineuses graines oléagineuses
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
6 LA SAUVIN
89480 , ETAIS LA SAUVIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/10/2023
Description
Rectification de la date d'effet du changement de la gérance démission de Mme BOUTRON au 30/11/2022 et nomination de Mme CAGNAT le 30/11/2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).