Entreprise : FONTAINES SANTE - SIREN 821 499 233
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2022)
Dénomination
FONTAINES SANTE
SIREN (siège)
821 499 233
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2016
Date de fin de la personne morale
10/07/2115
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital minimum
800 EUR
Adresse du siège
3 PL DES FONTAINES 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Seine-Port
Nom, Prénom(s)
BRUNET LAURE , ANDREE , PAULETTE
Nom d'usage
SABAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Saint-Germain-lès-Corbeil
Nom, Prénom(s)
BLACK SYLVIE , JACQUELINE , MARIE-ANDREE
Nom d'usage
DUPRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Sivry-Courtry
Nom, Prénom(s)
PETIT PATRICK , CHRISTIAN , XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
COULANGE MORGANE , MARIE-HELENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
BARRAT ERIC , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Perray
Nom, Prénom(s)
DUCRET FRANCOIS , JEAN-CLAUDE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
PELERIN AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Yèbles
Nom, Prénom(s)
LEBE PASCALE , JEANINE , MARC , CATHERINE
Nom d'usage
BARLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Créteil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
82149923300012
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens pour faciliter les activités professionnelles de ses membres.
Adresse
3 PL 3 Place des Fontaines
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13578
Date d'ajout
13/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Melun le 13/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8204
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Dissolution à compter du 31/01/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2019 parution de la publicité légale le 26/03/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).