Entreprise : PAGES GROUP - SIREN 821 286 127
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2021)
Dénomination
PAGES GROUP
SIREN (siège)
821 286 127
Date d'immatriculation au RNE
30/06/2016
Date de fin de la personne morale
29/06/2115
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6508990.46 EUR
Adresse du siège
20 GRANDE RUE 39460 FONCINE-LE-HAUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PIMPANEAU & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE SAVAGNIN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Foncine-le-Haut
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/2016
Siret
82128612700021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
20 GRANDE RUE
39460 , FONCINE-LE-HAUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2016
Siret
82128612700013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement.
Adresse
17 RUE 17 rue de l'Amiral Hamelin
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B152755
Date d'ajout
12/09/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE LONS LE SAULNIER SOUS LE NUMERO 2016 B 00424
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/003787
Date d'ajout
09/09/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 98 € Nouveau : 4 802 000 Euros
Numéro d'observation
F16/003787
Date d'ajout
09/09/2016
Description
Modification relative aux dirigeants DUBUT Anthonny ancien président Société à responsabilité limitée AFERO PHILIPPE OLICHON devient président commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES SA à conseil d'administration commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES Sté par actions simplifiée à compter du 20/07/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).