Entreprise : 99 GROUP - SIREN 821 098 316
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2021)
Dénomination
99 GROUP
SIREN (siège)
821 098 316
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2016
Date de fin de la personne morale
21/06/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
5049215 EUR
Adresse du siège
10 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Nom, Prénom(s)
TRELHU JULIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
FINANCIERE 99
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AGAEL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Jouy-En-Josas
Dénomination
9 CAPITAL MANAGEMENT
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2016
Siret
82109831600010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
43 AV KLEBER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
43-45
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2016
Siret
82109831600028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
130 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/2016
Siret
82109831600044
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes entreprises, et réalisation de prestations de services de conseils et d'assistance.
Adresse
10 AV 10 avenue de la Grande Armée
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2016
Siret
82109831600036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
92 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B236486
Date d'ajout
06/09/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par FINNEGAN - SAS - 10 avenue de la Grande Armée 75017 Paris - 852 025 055 RCS Paris le 30-07-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48368
Date d'ajout
10/09/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2019B236481
Date d'ajout
05/09/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2016B1465911
Date d'ajout
07/02/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2019B894
Numéro d'observation
2294
Date d'ajout
25/01/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).