Entreprise : CAP DES PONTS - SIREN 821 017 720
Identité
(Entreprise radiée le 14/08/2018)
Dénomination
CAP DES PONTS
SIREN (siège)
821 017 720
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2016
Date de fin de la personne morale
16/06/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES CONDAMINES 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARVET TOUVET FRANCK , GEORGES , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Commiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2016
Siret
82101772000011
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
17 RUE DES CONDAMINES
38450 , SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/012755
Date d'ajout
14/08/2018
Description
Radiation en date du 14/08/2018 - Clôture des opérations de liquidation 31/05/2018 (Assemblée générale en date du 31/05/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/005792
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/01/2018 - Siège de la liquidation : 17 Rue des Condamines 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 31/01/2018
Numéro d'observation
F18/005792
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).