Entreprise : DJD INVEST - SIREN 820 903 680
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2022)
Dénomination
DJD INVEST
SIREN (siège)
820 903 680
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2016
Date de fin de la personne morale
19/06/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
225600 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU BAC 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 61
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEGLEUR LAETITIA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
DRISS ABDELLAH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Maroni
Dénomination
ALLIANCE EXPERT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
JKS FINANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Maroni
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2016
Siret
82090368000016
Code APE
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, aménagement et développement de foncier industriel et autres
Adresse
2 RUE 2 rue du Bac
97320 , Saint-Laurent-du-Maroni - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 61
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
24/03/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 08-12-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Dissolution à compter du 30-09-2021, journal publicateur : L'Apostille du : 23-11-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).