Entreprise : MOTU 49 - SIREN 820 718 773
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2023)
Dénomination
MOTU 49
SIREN (siège)
820 718 773
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2016
Date de fin de la personne morale
26/06/2066
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
85700 EUR
Adresse du siège
RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIVIER PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
PAILLARD MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAURY JEAN-SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
TRICHET LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HEURTEL JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
SCHAEFFER OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
DERYCKE GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GERNIGON JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Mûrs-Erigné
Nom, Prénom(s)
BARRERE CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GENTIL PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Mercury
Nom, Prénom(s)
LAMBERT JEAN-ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Bourg en Bresse
Nom, Prénom(s)
ARNOULD HERVE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
BEZICOT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
DERYCKE PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
MAURY JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DOUTRIAUX MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
GRILLOT OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERLES JEREMIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Azay-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
BRIANDET HERVE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
BARBIER JEAN-NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LLANES PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Cabestany
Nom, Prénom(s)
PAVAGEAU MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
HOYNANT PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Avilly-Saint-Léonard
Nom, Prénom(s)
LAFFITTE BRIGITTE
Nom d'usage
AUFFRET
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MELLER SOPHIE
Nom d'usage
BRISORGUEIL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Saint martin de la Lieue
Nom, Prénom(s)
LAVILLE RENE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
LE FRANCOIS
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
ECOFIP GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Dénomination
ECOFIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/01/2016
Siret
82071877300014
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
RUE rue Georges Eucharis Espace Dillon 3000
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66
Date d'ajout
08/03/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 30-10-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
10/11/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 19-09-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SARL ECOFIN RCS 523 488 419, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans INTER-ENTREPRISES du 28-09-2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).