Entreprise : SCI ELFF - SIREN 820 718 377
Identité
Dénomination
SCI ELFF
SIREN (siège)
820 718 377
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2016
Début d’activité
04/07/2016
Date de fin de la personne morale
05/06/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Détention de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 BD VAN ISEGHEM 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE HASIF FLORIAN , MARIE , ANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Ploërmel
Nom, Prénom(s)
MORVAN FRANCK , PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MORVAN EMILIE , ANNIE
Nom d'usage
LE HASIF
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Ploërmel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/2016
Siret
82071837700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Détention de biens immobiliers
Autres Activités
Détention de biens immobiliers
Adresse
20 BD VAN ISEGHEM
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2016
Siret
82071837700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PONT DIGO
56230 , QUESTEMBERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROND POINT DE LENRUIT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11809
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Nantes à compter du 04/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/10/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
6382
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2019 : Partant : MORVAN Lomy, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).