Entreprise : HOLDING GRAND OUEST - SIREN 820 261 568
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2021)
Dénomination
HOLDING GRAND OUEST
SIREN (siège)
820 261 568
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2016
Date de fin de la personne morale
11/05/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
6632000 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAS FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
VITRY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
TIBALDI JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Dénomination
Deloitte & Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Dénomination
SOFIDEM & Associes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2017
Siret
82026156800027
Nom commercial
HOLDING GRAND OUEST
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
39 RUE DE LA VILLENEUVE
56100 , LORIENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE AMBROSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/2016
Siret
82026156800019
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 RUE TROYON
92310 , SEVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/10/2017
Siret
82026156800035
Nom commercial
HOLDING GRAND OUEST
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente, d'échange et de gestion de parts sociales ou de valeurs mobilières française et étrangères de toute nature et de toutes entreprises.
Adresse
123 QUAI JULES GUESDE
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 28/04/2021. Dénomination de l'associé unique : HOLDING ILE-DE-FRANCE, Créteil : 842779662. Journal d'annonces légales : La Loi paru le 30/04/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28180
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Lorient
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).