Entreprise : SCI LES MAHOGANYS - SIREN 819 900 077
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
SCI LES MAHOGANYS
SIREN (siège)
819 900 077
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2016
Date de fin de la personne morale
21/04/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
351200 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE LA CLAIRIERE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES CELINE , MARIE , BRIGITTE
Nom d'usage
LARRIBAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Nom, Prénom(s)
PORRY MARIE , MONIQUE , CHANTAL
Nom d'usage
FATH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
PORRY ODILE , MARIE , NOEL
Nom d'usage
MARRAUD DES GROTTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Le robert
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES LAURENCE , ODILE , YOLANDE
Nom d'usage
JOUFFRAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Vémars
Nom, Prénom(s)
PORRY ANTOINE , MARIE-JOSEPH , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Sainte-Luce
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES BENOIT , ALAIN , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES CLAIRE , MARIE , KAREN
Nom d'usage
DUCHAMP DE CHASTAIGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
PORRY JEAN-PIERRE , MARIE , HYPPOLYTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
PORRY LISA , ANNE
Nom d'usage
EDWARDS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
SOCIRAT XAVIER , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
SOCIRAT CAMILLE , CHANTAL , CATHERINE
Nom d'usage
BAILLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Auger-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
PORRY MARIKA , EILEEN
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
PORRY EDWARD , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
SOCIRAT REMI , FRANCOIS , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2016
Siret
81990007700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 ALL LOUISIANE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES MAHOGANYS.C/O PORRY PAUL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/04/2016
Siret
81990007700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport l'administration et la location de biens immobiliers
Adresse
21 RUE 21 rue des Hibiscus Clairière
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-10-2020 avec date D'effet au 31-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/07/2020
Description
Dissolution à compter du 20-05-2019, journal publicateur : LE LEGIS du : 29-05-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).