Entreprise : IMMOBILIERE DES BALCONS - SIREN 819 358 003
Identité
(Entreprise radiée le 13/07/2018)
Dénomination
IMMOBILIERE DES BALCONS
SIREN (siège)
819 358 003
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2016
Date de fin de la personne morale
28/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
55 AV DES TIRIGNONS 38570 GONCELIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE PORTE PAILLAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULTÉ JACQUES , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Épagne-Épagnette
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2016
Siret
81935800300013
Nom commercial
IMMOBILIERE DES BALCONS
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
RUE DE LA PRIOLA
38660 , LE TOUVET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES BALVONS DU TOUVET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/04/2016
Siret
81935800300021
Nom commercial
IMMOBILIERE DES BALCONS
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
55 AV DES TIRIGNONS
38570 , GONCELIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE PORTE PAILLAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/011176
Date d'ajout
13/07/2018
Description
Radiation en date du 13/07/2018 - Clôture des opérations de liquidation 15/06/2018 (Assemblée générale en date du 15/06/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/007088
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 20/03/2018 - Siège de la liquidation : 5 Ruelle Seigneur 80580 EPAGNE-EPAGNETTE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 30/03/2018
Numéro d'observation
F17/003661
Date d'ajout
03/03/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/02/2017.
Numéro d'observation
F16/006334
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Rue de la Priola Résidence les Balcons du Touvet 38660 LE TOUVET au 55 Avenue des Tirignons Résidence Porte Paillac 38570 GONCELIN à compter du 11/04/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).