Entreprise : SNC DU COMPAS - SIREN 819 330 374
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2020)
Dénomination
SNC DU COMPAS
SIREN (siège)
819 330 374
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2016
Date de fin de la personne morale
28/03/2115
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
27 AV DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT ALEXANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARC-EIFFEL INVESTISSEMENT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FM PARTICIPATIONS SAINT OUEN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SYMPHONIAL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/2016
Siret
81933037400011
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de marchand de biens (achat, mise en valeur, échange en vue de les revendre de tous biens immobiliers, fonds de commerce, parts ou actions de sociétés immobilières).
Adresse
27 AV 27 avenue de la Grande Armée
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75471
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24374
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 02/04/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Dissolution à compter du 02/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/04/2020, liquidateur : ROBERT Alexandre, siège de la liquidation : 2 Rue de l'Eglise 92200 Neuilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 19/05/2020
Numéro d'observation
2016B075653
Date d'ajout
20/07/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 18B06624
Numéro d'observation
69858
Date d'ajout
13/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).