Entreprise : PACIFIC HOLDING - SIREN 819 139 882
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2024)
Dénomination
PACIFIC HOLDING
SIREN (siège)
819 139 882
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2016
Date de fin de la personne morale
22/05/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15479035 EUR
Adresse du siège
62 IMP DES TROIS POINTES 34980 SAINT-GELY-DU-FESC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE LA TOUR DE LAUZARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KLOCANAS PHILIPPE , DEMETRIUS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
IWEINS PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU BENJAMIN , PIERRE , ANDRE
Nom d'usage
ROUSSEAU-CALISTI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GUILLEN ANTHONY , ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
PIETTE GILLES , ARSENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Grabels
Dénomination
ADVOLIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Dénomination
LINK-AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lavérune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/2016
Siret
81913988200024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
62 IMP DES TROIS POINTES
34980 , SAINT-GELY-DU-FESC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE LA TOUR DE LAUZARD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/2016
Siret
81913988200016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, seule ou aux côtés d'autres investisseurs, ou la cession de participations ou d'intérêts dans toute entité ou société, ainsi que la réalisation de toute opération financière, mobilière et immobilière, apport en société, souscription, achat de titres ou de parts d'intérêts, constitution de société
Adresse
20 RUE QUENTIN BAUCHART
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
163
Date d'ajout
03/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2023
Description
Dissolution à compter du 15/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2023, siège de la liquidation : Parc d'Activité la Tour de Lauzard 62 Impasse des Trois Pointes 34980 Saint-Gély-du-Fesc, parution de la publicité légale : herault-tribune.com paru le 22/12/2023
Numéro d'observation
32324
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/10/2019
Numéro d'observation
2016B066575
Date d'ajout
24/05/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE MONTPELLIER SOUS LE NUMERO 2016B01701
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).