Entreprise : MC ART - SIREN 818 848 780
Identité
Dénomination
MC ART
SIREN (siège)
818 848 780
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2016
Début d’activité
24/02/2016
Date de fin de la personne morale
02/03/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, négoce d'objets d'art
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA PLANTE AUX FLAMANDS 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN MICKAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-Brice-sous-Forêt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2016
Siret
81884878000032
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, négoce d'objets d'art
Adresse
6 RUE DE LA PLANTE AUX FLAMANDS
95350 , SAINT-BRICE-SOUS-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2016
Siret
81884878000024
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
75 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2016
Siret
81884878000016
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
25 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26525
Date d'ajout
03/07/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/07/2024 nommant SELARL Asteren prise en la personne de Me Sabine Rocher 25 Rue de Gisors 95300 Pontoise liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12396
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 14/04/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2023J00281 date de cessation des paiements le 14/10/2021 et a désigné liquidateur SELARL Fides prise en la personne de Me Sabine Rocher 25 Rue de Gisors 95300 Pontoise . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 3 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
2016B054859
Date d'ajout
26/02/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Pontoise SOUS LE NUMERO 2019B772
Numéro d'observation
88915
Date d'ajout
13/02/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).