Entreprise : SISA MAISON DE SANTE DE PARAY LE MONIAL - SIREN 818 209 678
Identité
Dénomination
SISA MAISON DE SANTE DE PARAY LE MONIAL
SIREN (siège)
818 209 678
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2016
Date de fin de la personne morale
02/02/2115
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Activité principale
Sans activité
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE BOURGOGNE 71600 PARAY-LE-MONIAL FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNE PHILIPPE , MARIE , JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Saint-Léger-lès-Paray
Nom, Prénom(s)
CHAPELON BENOIT , PIERRE-HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
COLORADO GARCIA LENA , ASTRID
Nom d'usage
ZETINO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
L'Hôpital-le-Mercier
Nom, Prénom(s)
DA COSTA HELENA , MARIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
DI GIORGIO BRYAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Palinges
Nom, Prénom(s)
JELLOULI FAYCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
LYON 6E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MILAN HERVE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
SELLES ISABELLE , MARIE , HELENE
Nom d'usage
le DRAOULEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Changy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81820967800015
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés, l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soins, d'éducation thérapeutique telle que définie à l'article L.1161-1 du Code de la santé publique, de coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L.4011-1 du code de la santé publique, et plus généralement, toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social, sans altérer le caractère civil et professionnel de celui-ci
Adresse
13 RUE DE BOURGOGNE
71600 , PARAY-LE-MONIAL - FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/000800
Date d'ajout
14/02/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/000799
Date d'ajout
14/02/2023
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur CHAPELON Benoît Ancienne Adresse : La Bruyère 71600 VOLESVRES Nouvelle Adresse : 2 Route de Bonnefond 71600 VOLESVRES
Numéro d'observation
F23/000799
Date d'ajout
14/02/2023
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 700 EUROS Nouveau capital : 900 EUROS à compter du 11/01/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).