Entreprise : SCCV LE MODULOR - SIREN 817 799 539
Identité
(Entreprise radiée le 06/11/2020)
Dénomination
SCCV LE MODULOR
SIREN (siège)
817 799 539
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2016
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 BD JEAN MARIE L HUILLIER 13800 ISTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE VAURANNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RILL MARGAUX , GABRIELLLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
GHIGO CHRISTIAN , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Istres
Nom, Prénom(s)
RILL FREDERIK , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Istres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/2015
Siret
81779953900017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction immeubles sur toute assiette foncière. La vente par lot ou en totalité des biens immobiliers construits. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la realisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil.
Adresse
10 BD 10 boulevard Jean-Marie Huillier
13800 , Istres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble le Vauranne
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8077
Date d'ajout
06/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7205
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : RILL Frederik, Robert, siège de la liquidation : Immeuble le Vauranne 10 Boulevard Jean-Marie Huillier 13800 Istres, parution de la publicité légale : L'Echo Le Régional en date du 14/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).