Entreprise : LA TAYELET - SIREN 817 643 703
Identité
Dénomination
LA TAYELET
SIREN (siège)
817 643 703
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2016
Début d’activité
05/01/2016
Date de fin de la personne morale
12/01/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Petite restauration-pizza-Saladerie-Sandwicherie-salon de thé
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 RUE JOUFFROY D'ABBANS 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Naccache MEYER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Le Pré-Saint-Gervais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/01/2016
Siret
81764370300017
Nom commercial
LA TAYELET
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Petite restauration-pizza-Saladerie-Sandwicherie-salon de thé
Adresse
19 RUE JOUFFROY D'ABBANS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2016
Siret
81764370300025
Enseigne
DIZENGOFF- GRILL
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration
Adresse
18 RUE AUGUSTE DECAENS
14800 , DEAUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B0078410
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B007847
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 28/06/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201701736, date de cessation des paiements le 14/06/2017, et a désigné M. François Thieffry : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1847
Date d'ajout
07/06/2017
Description
Radiation du RCS le 07/06/2017 avec effet au 31/12/2016 Suppression
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).