Entreprise : BST INVESTISSEMENTS - SIREN 817 394 414
Identité
Dénomination
BST INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
817 394 414
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2015
Début d’activité
21/12/2015
Date de fin de la personne morale
22/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
prise d'intérêts dans toutes sociétés, collectivités ou entreprises, étude de tous projets, recherche et développement au profit du groupe, prestations de services vis-à-vis des filiales, assistance financière au bénéfice des filiales et participations, activités immobilières
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
32 CITE LES PIERRES BLANCHES 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIBERT BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
21/12/2015
Siret
81739441400012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise d'intérêts dans toutes sociétés, collectivités ou entreprises, étude de tous projets, recherche et développement au profit du groupe, prestations de services vis-à-vis des filiales, assistance financière au bénéfice des filiales et participations, activités immobilières
Adresse
17 CITE BEAU SOLEIL
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
81739441400020
Adresse
32 CITE LES PIERRES BLANCHES
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/008491
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Modification de l'objet social du 15/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008491
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : THIBERT Benoît nom d'usage : THIBERT Benoît n'est plus Associé DONGUY Karine Elisa nom d'usage : DONGUY Karine n'est plus Associé
Numéro d'observation
F21/008491
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société civile Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 15/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).