Entreprise : GW1 - SIREN 815 314 158
Identité
Dénomination
GW1
SIREN (siège)
815 314 158
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2015
Début d’activité
01/01/2016
Date de fin de la personne morale
16/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Pressing et conciergerie
Code APE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Code APRM
9601BR - Pressings
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
3 PL DU MARCHE 92370 CHAVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTARD CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LIMA BANDEIRA IVANA , MARIA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LIMA BANDEIRA IVANA
Nom d'usage
DE LIMA BANDEIRA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
AF CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GREENWASHING SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
FONTENAY AUX ROSES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81531415800024
Nom commercial
Aqualogia
Enseigne
AQUALOGIA
Code APE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Pressing et conciergerie.
Code APRM
9601BR - Pressings
Adresse
3 PL DU MARCHE
92370 , CHAVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81531415800016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
33 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
92260 , FONTENAY-AUX-ROSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4279
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/02/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72841
Date d'ajout
01/08/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 01/08/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00586 désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
68724
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 03/07/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00586 , date de cessation des paiements le 01/01/2018 désigne Administrateur SELARL Ajrs Mission Conduite Par Me Thibaut Martinat 3 Avenue DE MADRID 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/01/2019 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2018-08-01 Prononciation liquidation judiciaire 2018-11-07 GTC 92 GTC 92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).