Entreprise : G.ER HOLDING - SIREN 815 267 679
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2020)
Dénomination
G.ER HOLDING
SIREN (siège)
815 267 679
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2015
Date de fin de la personne morale
14/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
416 AV DE LA DIVISION LECLERC 92290 CHATENAY-MALABRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRINDEL JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Dénomination
BOUDET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
FIDUCIAIRE CHOULY MONGENDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2015
Siret
81526767900018
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
49 CHE DE LA JUSTICE
92290 , CHATENAY-MALABRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2015
Siret
81526767900026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de service au bénéfice de toute société et notamment la direction, la gestion financière, comptable ou du personnel, l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration de toutes valeurs mobilières .
Adresse
416 AV 416 Avenue de la Division Leclerc
92290 , Châtenay-Malabry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : GRINDEL Jean-Yves, siège de la liquidation : 21 Allée des petits Champs 91370 Verrières-le-Buisson, parution de la publicité légale : Journal Spécial des Sociétés en date du 30/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
83029
Date d'ajout
29/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).