Entreprise : SAS MIROITERIE DEVELOPPEMENT - SIREN 815 031 810
Identité
Dénomination
SAS MIROITERIE DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
815 031 810
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2015
Début d’activité
17/11/2015
Date de fin de la personne morale
01/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE LA REYNIE 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Delwasse SERGE , ANDRE , ELIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Forat JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Dénomination
B.F. AUDIT PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/11/2015
Siret
81503181000022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
20 RUE DE LA REYNIE
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/2015
Siret
81503181000014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1084 RUE DE LA FERME DU CARBOUE
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B249738
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 21/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B249736
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 04/02/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202000291, date de cessation des paiements le 27/12/2019, et a désigné M. Patrick Legrand : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/11/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).