Entreprise : DES FLOTS - SIREN 815 017 975
Identité
Dénomination
DES FLOTS
SIREN (siège)
815 017 975
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2015
Date de fin de la personne morale
01/12/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
1 RUE SAINT ROCH 34250 PALAVAS-LES-FLOTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IVETICH PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Samois-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LOPEZ MARIE , PASCALE
Nom d'usage
NICAISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Samois-sur-Seine
Dénomination
SMCI HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
1010 LAUSANNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/2018
Siret
81501797500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Adresse
1 RUE SAINT ROCH
34250 , PALAVAS-LES-FLOTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2015
Siret
81501797500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 AV DU GENERAL LECLERC
77920 , SAMOIS-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36497
Date d'ajout
15/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35606
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2021, liquidateur : NICAISE né(e) LOPEZ Marie pascale, siège de la liquidation : 1 Rue Saint-Roch 34250 Palavas-les-Flots, parution de la publicité légale : l'AGGLORIEUSE paru le 08/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).