Entreprise : BOYS IN THE WOOD - SIREN 814 596 953
Identité
Dénomination
BOYS IN THE WOOD
SIREN (siège)
814 596 953
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2015
Début d’activité
03/11/2015
Date de fin de la personne morale
18/11/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Édition de meubles contemporains menuiserie ébénisterie agencement
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
9 RUE EMILE ALLEZ 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Perez ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Verger PIERRIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2015
Siret
81459695300012
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Édition de meubles contemporains menuiserie ébénisterie agencement
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
MENUISERIE EBENISTERIE AGENCEMENT
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
9 RUE EMILE ALLEZ
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2015B2392317
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 08/11/2023 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B2392315
Date d'ajout
22/02/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/02/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202300505, date de cessation des paiements le 08/02/2023, et a désigné M. Stéphane Catoire : Juge Commissaire, liquidateur SCP CANET en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).