Entreprise : RSM GARD - SIREN 814 559 050
Identité
Dénomination
RSM GARD
SIREN (siège)
814 559 050
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2015
Début d’activité
01/07/2024
Date de fin de la personne morale
08/11/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Expertise comptable
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
445 CHE BAS DU MAS DE BOUDAN 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETITEAU LUC , MAURICE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Nom, Prénom(s)
LEAL FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
CAPDEVILA JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Villetelle
Nom, Prénom(s)
COUTELLIER THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Orques
Nom, Prénom(s)
LABARIAS AURELIE , MARIE , AGATHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Jacou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2024
Siret
81455905000020
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Expertise comptable
Adresse
445 CHE BAS DU MAS DE BOUDAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/10/2015
Siret
81455905000012
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
100 AV ALFRED SAUVY
34470 , PEROLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33412
Date d'ajout
05/09/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 100 Avenue Alfred Sauvy 34470 PEROLS au 445 Chemin Bas du Mas de Boudan 30000 NIMES à compter du 01/07/2024 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 04/09/2024 sous le numéro A2024/009980)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/027377
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Transfert du principal établissement au 445 Chemin Bas du Mas de Boudan 30000 NIMES à compter du 01/07/2024
Numéro d'observation
F24/027377
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOFIRA SERVICES Nouvelle mention : RSM GARD à compter du 01/07/2024
Numéro d'observation
F24/027377
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : RSM NIMES 415237607 et RSM GARD 844306290 avec date d'effet au 01/07/2024
Numéro d'observation
F24/027377
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Modification relative aux dirigeants gérant : LEAL Fernand nom d'usage : LEAL Fernand gérant : PETITEAU Luc Maurice Jean-Marie nom d'usage : PETITEAU Luc LABARIAS Aurélie Marie Agathe devient gérant COUTELLIER Thomas nom d'usage : COUTELLIER Thomas devient gérant CAPDEVILA Jean-Marc nom d'usage : CAPDEVILA Jean-Marc devient gérant à compter du 01/07/2024
Numéro d'observation
F24/027378
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F24/027377
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 100 Avenue Alfred Sauvy 34470 PEROLS (Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier) Nouveau siège social : 445 Chemin Bas du Mas de Boudan 30000 NIMES à compter du 01/07/2024
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).