Entreprise : FINANCIERE DE ROUSSET - SIREN 814 543 286
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2020)
Dénomination
FINANCIERE DE ROUSSET
SIREN (siège)
814 543 286
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2015
Date de fin de la personne morale
05/11/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10001688 EUR
Adresse du siège
2 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gutton MAXIME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Nicolaï OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
LATOUR CAPITAL MANAGEMENT SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUVAL MEDITERRANEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2015
Siret
81454328600011
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Activité principale
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Adresse
4 RUE DE MARIGNAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/2015
Siret
81454328600029
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens ;L'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société, la participation à toutes opérations pour l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société.La participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises, l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la société.
Adresse
2 RUE 2 rue Washington
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B2300721
Date d'ajout
03/07/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B2300717
Date d'ajout
03/07/2020
Description
Associé unique : SYCLEF - SAS - 1 avenue Claude Rey 13790 Rousset - 852 501 402 RCS AIX EN PROVENCE
Numéro d'observation
2015B2300716
Date d'ajout
03/07/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 14-11-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).