Entreprise : VIGO FILMS - SIREN 814 428 470
Identité
Dénomination
VIGO FILMS
SIREN (siège)
814 428 470
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2015
Début d’activité
20/10/2015
Date de fin de la personne morale
03/11/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production cinématographique, télévisuelle, et autres supports, édition, création produits dérivés pour tout support.
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Capital social
47667 EUR
Adresse du siège
10 PL JEAN ZAY 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIER VIRGINIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/2015
Siret
81442847000011
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Production cinématographique, télévisuelle, et autres supports, édition, création produits dérivés
Autres Activités
Production cinématographique, télévisuelle, et autres supports, édition, création produits dérivés
Adresse
10 PL JEAN ZAY
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
79340
Date d'ajout
05/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/09/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22718
Date d'ajout
07/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 07/03/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
80248
Date d'ajout
07/09/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre, prononce en date du 07/09/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00703, date de cessation des paiements le 08/03/2022 désigne Administrateur SELARL Bcm Mission Conduite Par Me Jean-Baptiste Albertini 35-37 Avenue SAINTE FOY 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assistance, Mandataire judiciaire SAS Alliance Mission Conduite Par Me Gurvan Ollu 29 Boulevard DU SUD EST 92000 Nanterre, et ouvre une période d'observation expirant le 07/03/2024 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
963
Date d'ajout
04/11/2015
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).