Entreprise : SCI GNRS DE CAMARGUE - SIREN 814 401 188
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2022)
Dénomination
SCI GNRS DE CAMARGUE
SIREN (siège)
814 401 188
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2015
Date de fin de la personne morale
29/10/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
AV DU GENERAL TROUCHAUD 30220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD BENJAMIN , THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
SEGUIN AMELIE , JEANNE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Dénomination
SEGUIN-RICHARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Laurent-d'Aigouze
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/10/2015
Siret
81440118800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 B RUE ALPHONSE DAUDET
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/10/2015
Siret
81440118800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
AV Avenue du Général Trouchaud
30220 , Saint-Laurent-d'Aigouze - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/019803
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 12 bis Rue Alphonse Daudet 30220 AIGUES-MORTES au Avenue du Général Trouchaud 30220 SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE à compter du 05/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/019803
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : NOROY Brice Michel Philippe nom d'usage : NOROY Brice n'est plus gérant NOROY Brice Michel Philippe nom d'usage : NOROY Brice n'est plus Associé SEGUIN Amélie Jeanne Marie nom d'usage : SEGUIN Amélie n'est plus Associé VUILLAUME Catherine Marie nom d'usage : GALET Catherine n'est plus Associé SEGUIN Jacques Marie Paul Henri nom d'usage : SEGUIN Jacques n'est plus Associé SEGUIN Amélie Jeanne Marie nom d'usage : SEGUIN Amélie devient gérant RICHARD Benjamin Thomas nom d'usage : RICHARD Benjamin devient gérant
Numéro d'observation
F21/019803
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : NOROY Brice Michel Philippe nom d'usage : NOROY Brice n'est plus gérant NOROY Brice Michel Philippe nom d'usage : NOROY Brice n'est plus Associé SEGUIN Amélie Jeanne Marie nom d'usage : SEGUIN Amélie n'est plus Associé VUILLAUME Catherine Marie nom d'usage : GALET Catherine n'est plus Associé SEGUIN Jacques Marie Paul Henri nom d'usage : SEGUIN Jacques n'est plus Associé SEGUIN Amélie Jeanne Marie nom d'usage : SEGUIN Amélie devient gérant RICHARD Benjamin Thomas nom d'usage : RICHARD Benjamin devient gérant Société civile immobilière SEGUIN-RICHARD devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).