Entreprise : SCI KERGONE - SIREN 813 844 321
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2020)
Dénomination
SCI KERGONE
SIREN (siège)
813 844 321
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2015
Date de fin de la personne morale
30/09/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 LD TENEZE 23800 VILLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBE SOPHIE , ANNE , LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Sainte-Luce-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
COMBE FRANCOIS , SIMON , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Dénomination
FS2M
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2017
Siret
81384432100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l acquisition par voie d achat ou d apport la propriété la mise en valeur la transformation la construction l aménagement l administration la location et la vente de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l accessoire l annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
14 LD 14 Lieu dit Teneze
23800 , Villard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
81384432100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 PL DU BOIS DE GRACE
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1450
Date d'ajout
29/07/2020
Description
Radiation du RCS le 29/07/2020 avec effet au 28/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1449
Date d'ajout
29/07/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/05/2019 - Liquidateur : COMBE François Simon Pierre - Le siège de la liquidation est fixé à : 14 Lieu Dit Teneze 23800 Villard - Journal d'annonces légales : LA MONTAGNE en date du 27/07/2020 - Mise en sommeil de la société à compter du 31/05/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/08/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 14 Lieu dit Teneze 23800 Villard RC DE GUERET DOSSIER 2017 D 104 LE 06-06-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).