Entreprise : SE SENART - SIREN 813 637 576
Identité
Dénomination
SE SENART
SIREN (siège)
813 637 576
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2015
Date de fin de la personne morale
23/09/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
22 RUE ORFILA 75020 PARIS 20 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Barillet RENAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/08/2015
Siret
81363757600014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
22 RUE ORFILA
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
81363757600022
Enseigne
LE TOTEM
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration
Adresse
9 ALL DE LA FETE
77127 , LIEUSAINT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-11-CARRE SENART
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15977
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 09/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15977
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
7086
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 11/03/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00105 , date de cessation des paiements le 12/09/2017 , désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Boulevard Thiers 77000 Melun , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).