Entreprise : SCI DU BOUGENG - SIREN 813 361 086
Identité
Dénomination
SCI DU BOUGENG
SIREN (siège)
813 361 086
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2015
Début d’activité
24/08/2015
Date de fin de la personne morale
06/09/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
48 GRANDE RUE 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER BERNARD , MARIE , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Castelnau-d'Estrétefonds
Dénomination
VALEUR FONCIERE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Castelnau-d'Estrétefonds
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/2015
Siret
81336108600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
48 GRANDE RUE
31620 , CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/039746
Date d'ajout
18/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18/07/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/039792
Date d'ajout
18/07/2024
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18/07/2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
F22/059828
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a substitué Me Stéphane HOAREAU associé de la SELAS EGIDE, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat de liquidateur, par Me Alix BRENAC.
Numéro d'observation
F18/022850
Date d'ajout
30/07/2018
Description
Par ordonnance en date du 27 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU - 4 rue Amélie 31000 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Liliane VINCENEUX.
Numéro d'observation
F16/022097
Date d'ajout
04/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/08/2016 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VALEUR FONCIERE à la SCI DU BOUGENG Juge commissaire : Monsieur MOLINIÉ Jean-Paul Liquidateur judiciaire : Maître VINCENEUX Liliane 5 RUE DU PRIEURÉ BP 28027 31080 TOULOUSE CEDEX 6Date de cessation des paiements : 04/08/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).