Entreprise : MBS - SIREN 812 950 046
Identité
Dénomination
MBS
SIREN (siège)
812 950 046
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2015
Début d’activité
02/11/2018
Date de fin de la personne morale
05/08/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés , animantion des sociétés dont elle détien des participations, gestion de titres et patrimoines.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1751750 EUR
Adresse du siège
131 RUE DU DOCTEUR PAUL JORDANA 30670 AIGUES-VIVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIAU ALEXANDRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Montferrier-sur-Lez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2018
Siret
81295004600027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés , animantion des sociétés dont elle détien des participations, gestion de titres et patrimoines.
Adresse
131 RUE DU DOCTEUR PAUL JORDANA
30670 , AIGUES-VIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2015
Siret
81295004600019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
445 CHE BROUTE CABRE
34400 , LUNEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24390
Date d'ajout
29/11/2018
Description
Radiation du RCS le 29/11/2018 avec effet au 02/11/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 445 Chemin Brouté Cabre 34400 LUNEL au 131 Rue du Docteur P aul Jordana 30670 AIGUES-VIVES à compter du 02/11/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 28/11/2018 sous le numéro A2018/009205)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/018104
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Transfert du principal établissement au 131 Rue du Docteur Paul Jordana 30670 AIGUES-VIVES à compter du 02/11/2018
Numéro d'observation
F18/018104
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 445 Chemin Brouté Cabre 34400 LUNEL (Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier) Nouveau siège social : 131 Rue du Docteur Paul Jordana 30670 AIGUES-VIVES à compter du 02/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).