Entreprise : MELROSE - SIREN 812 919 017
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2019)
Dénomination
MELROSE
SIREN (siège)
812 919 017
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2015
Date de fin de la personne morale
04/08/2020
Forme juridique
Société civile d'attribution
Capital social
3328680 EUR
Adresse du siège
99 CHE DU BOIS DES PESSES 74570 GROISY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CADET ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
GONTHIER BERNADETTE , MONIQUE
Nom d'usage
CADET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
CADET CELIA , JOSIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
GONTHIER JOSIANE , GISELE , GEORGETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Saint-Félix
Nom, Prénom(s)
ESTEVES MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
ESTEVES JOHNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
DEMOLIS GILLES , ANDRE , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
DEMOLIS MARIE , FRANCE , MARCELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
VILLARET ANTON , ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Rumilly
Nom, Prénom(s)
TISSOT HELENE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Entrelacs
Nom, Prénom(s)
TISSOT ANDRE , GERARD , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
CICLET DANIEL , ANDRE , SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Charvonnex
Nom, Prénom(s)
BERTHET VANESSA , ARLETTE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
ANTHOINE YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
CHAPPAZ THERESE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
DEMOLIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Fillière
Nom, Prénom(s)
ANGELINI ALEXIS , GIORGIO , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Chilly
Nom, Prénom(s)
BOISSEAU LAETITIA , DENISE , CATHERINE
Nom d'usage
GIBERGY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Cuvat
Nom, Prénom(s)
GIBERGY XAVIER , FRANCOIS , JOPSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Cuvat
Nom, Prénom(s)
CADET MAILIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Groisy
Nom, Prénom(s)
DEJOUANNET LAURE-PASCALE , MICHELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
HUET MATHIEU , LOUIS , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Dénomination
SARL TISSOT INVESTISSEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/2015
Siret
81291901700010
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction, la gestion de biens et droits immobiliers.
Adresse
99 CHE 99 Chemin Du Bois des Pesses
74570 , Groisy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/005429
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Radiation en date du 03/04/2019 - Clôture des opérations de liquidation 18/12/2018 (Assemblée générale en date du 18/12/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005429
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/12/2018
Numéro d'observation
F17/013891
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 16/09/2017 - Siège de la liquidation : 99 Chemin Du Bois des Pesses 74570 GROISY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Eco des Pays de Savoie du 29/09/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).