Entreprise : G3MS - SIREN 812 706 232
Identité
Dénomination
G3MS
SIREN (siège)
812 706 232
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2015
Début d’activité
16/07/2015
Date de fin de la personne morale
22/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Création et exploitation de fonds de commerce liés à la restauration et toutes opérations se rattachant à l'objet sus-indiqué.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
137 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Morand GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/2015
Siret
81270623200020
Nom commercial
G3MS
Enseigne
MARDI
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration, restauration rapide, vente à emporter
Adresse
137 RUE MONTMARTRE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/2015
Siret
81270623200012
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
6 B RUE CAMPAGNE PREMIERE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1576727
Date d'ajout
15/05/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 15/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1576723
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/08/2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202200514 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Alain Péron, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli
Numéro d'observation
2015B1576721
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/03/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202200514 date de cessation des paiements le 08/03/2022, et a désigné juge commissaire : M. Alain Péron, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 17/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2015B1576718
Date d'ajout
30/06/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2021
Numéro d'observation
2015B1576714
Date d'ajout
23/12/2020
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-08-2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).