Entreprise : DEMEOS - SIREN 812 486 652
Identité
Dénomination
DEMEOS
SIREN (siège)
812 486 652
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2015
Début d’activité
03/09/2016
Date de fin de la personne morale
08/07/2114
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2016
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
6 RUE HENRI SELLIER 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ROMAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DANJOU SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Redon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/2016
Siret
81248665200025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
6 RUE HENRI SELLIER
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
50036
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30911
Date d'ajout
26/05/2017
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 24/05/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J00174 date de cessation des paiements le 01/03/2017 et a désigné liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
12037
Date d'ajout
09/09/2016
Description
Transfert de siège dans le ressort, De 35600 Redon, 52 Grande Rue, à 35136 Saint Jacques de la Lande, 6 rue Henri SELLIER, à compter du 03/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).