Entreprise : TMS - SIREN 812 402 188
Identité
Dénomination
TMS
SIREN (siège)
812 402 188
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2015
Début d’activité
31/07/2015
Date de fin de la personne morale
06/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3.5 tonnes
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE BROU 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA ALVES ANNABELLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/2015
Siret
81240218800013
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédant 3.5 tonnes
Adresse
25 RUE DE BROU
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 09-05-2023 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023J330 désigne liquidateur SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 27/03/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J330 date de cessation des paiements le 28/09/2021, et a désigné juge commissaire : Monsieur Dominique GILLY, administrateur(s) : Selarl AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître DUVAL 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 27/09/2023, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).