Entreprise : GRZZL - SIREN 812 133 494
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2019)
Dénomination
GRZZL
SIREN (siège)
812 133 494
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2015
Date de fin de la personne morale
21/06/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
38 RUE EMILE FOURCAND 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAHAYE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicêtre
Nom, Prénom(s)
VISA AURELIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
SOCIALY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/01/2018
Siret
81213349400029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil, l'assistance, et la délégation de personnel en stratégie, finance, développement, marketing, communication et technologie
Adresse
38 RUE 38 Rue Emile Fourcand
33000 , Bordeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2015
Siret
81213349400011
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
259 RUE SAINT HONORE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25559
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil selon décision de l'actionnaire unique la société SOCIALY RCS PARIS 531 405 496 en date du 11/02/2019 de dissolution par transmission universelle du patrimoine parue dans le sud ouest du 27/02/2019 A compter du 11/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25560
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 30/03/2019
Numéro d'observation
2015B131625
Date d'ajout
08/02/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bordeaux SOUS LE NUMERO 18B00771
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).