Entreprise : ELLEBORE - SIREN 811 973 023
Identité
Dénomination
ELLEBORE
SIREN (siège)
811 973 023
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2015
Début d’activité
08/05/2015
Date de fin de la personne morale
11/06/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Édition et diffusion d'oeuvres originales ayant principalement comme supports le livre et les cassettes ou disques ou tous supports audio ou vidéo.
Code APE
5811Z - Édition de livres
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSTIE SEBASTIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Labege
Nom, Prénom(s)
Frisonroche EDOUARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACTIF AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/05/2015
Siret
81197302300062
Nom commercial
ELLEBORE
Code APE
5811Z - Édition de livres
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Édition de livres
Adresse
8 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/05/2015
Siret
81197302300054
Nom commercial
ELLEBORE
Code APE
5811Z - Édition de livres
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de livres
Adresse
16 RUE DE LANCRY
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/05/2015
Siret
81197302300047
Code APE
5811Z - Édition de livres
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de livres
Adresse
5 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/05/2015
Siret
81197302300021
Nom commercial
ELLEBORE
Code APE
5811Z - Édition de livres
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de livres
Adresse
4 RUE D'ALESIA
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81197302300039
Nom commercial
ELLEBORE
Code APE
5811Z - Édition de livres
Nature de l'établissement
Activité principale
Édition de livres
Adresse
91 AV DE LA REPUBLIQUE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1520325
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/09/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202301941 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Jean-françois Poncet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1520323
Date d'ajout
04/07/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/07/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202301941 date de cessation des paiements le 10/06/2023, et a désigné juge commissaire : M. Jean-françois Poncet, administrateur : SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 04/01/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
F18/009431
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Paris du 27.03.2018 par suite du transfert du siège social du Zone Industrielle Des Bogues 31750 ESCALQUENS au 91 Avenue de la République 75011 Paris à compter du 30.11.2017 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris le 27.03.2018 sous le numéro 2018R30787).
Numéro d'observation
2015B152034
Date d'ajout
27/03/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).