Entreprise : FFLY4U - SIREN 811 700 384
Identité
Dénomination
FFLY4U
SIREN (siège)
811 700 384
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2015
Début d’activité
15/05/2015
Date de fin de la personne morale
31/05/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Réalisation de toutes activités relatives à l'étude, la conception, l'analyse, le développement, la commercialisation de systèmes électroniques, mécaniques et informatiques, La prestation de services sous toutes ses formes se rapportant à la mise en oeuvre de ces systèmes.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
3811.86 EUR
Adresse du siège
3 AV DIDIER DAURAT 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ACSO CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
SARL PAGES and Co
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2015
Siret
81170038400027
Nom commercial
ffly4u
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réalisation de toutes activités relatives à l'étude, la conception, l'analyse, le développement, la commercialisation de systèmes électroniques, mécaniques et informatiques, La prestation de services sous toutes ses formes se rapportant à la mise en oeuvre de ces systèmes.
Adresse
3 AV DIDIER DAURAT
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/2015
Siret
81170038400019
Nom commercial
FFLY4U
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
15 RUE LOUIS LACHENAL
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/062223
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/062158
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/065870
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/12/2021 arrêtant un plan de cession au profit de la SAS D. INVEST - 4 rue des Ajoncs - 49070 BEAUCOUZE.
Numéro d'observation
F21/065879
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/12/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 b avenue Jean Rieux 31506 Toulouse CEDEX 5
Numéro d'observation
F21/056906
Date d'ajout
04/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/11/2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 b avenue Jean Rieux 31506 Toulouse CEDEX 5, Administrateur judiciaire : SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jean BARON 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 27/10/2021
Numéro d'observation
F16/002330
Date d'ajout
22/01/2016
Description
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la première date de clôture statutaire au 31/12/2015 à compter du 07.12.2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).