Entreprise : OSIRIS SAS - SIREN 811 687 250
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2020)
Dénomination
OSIRIS SAS
SIREN (siège)
811 687 250
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2015
Date de fin de la personne morale
28/05/2114
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
517155840 EUR
Adresse du siège
56 RUE LAFFITTE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
GILMANT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
Cérélia Group Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/05/2015
Siret
81168725000019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
6 RUE CHRISTOPHE COLOMB
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/2015
Siret
81168725000035
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprise créée ou à créer par tous moyens, l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société, la participation à toutes opération pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises, l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la société.
Adresse
56 RUE 56 rue Laffitte
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/2015
Siret
81168725000027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
23 RUE DU ROULE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1123464
Date d'ajout
14/12/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1123459
Date d'ajout
27/11/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 07-10-2020
Numéro d'observation
2015B1123461
Date d'ajout
27/11/2020
Description
TUP à l'associé unique Cérélia Participation Holding - 56 rue Laffitte 75009 Paris - Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 804 821.
Numéro d'observation
2015B1123428
Date d'ajout
12/07/2016
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION PT INVESTISSEMENTS, FORME JURIDIQUE SAS, SIEGE SOCIAL 145 rue François Jacob, ZI des Alouettes, 62800 Liévin RCS 533 303 020 Arras
Numéro d'observation
2015B1123424
Date d'ajout
06/06/2016
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINANCIERE MAGNOLIA FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 145 rue François Jacob ZI des Alouettes 62800 Liévin RCS 753 633 932 Arras
Numéro d'observation
2015B1123422
Date d'ajout
06/06/2016
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CARILLON HOLDING FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 17 rue de l'Industrie 67720 Hoerdt RCS 751 140 427 Strasbourg
Numéro d'observation
2015B1123423
Date d'ajout
06/06/2016
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINANCIERE ACONIT FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 145 rue François Jacob ZI des Alouettes 62800 Liévin RCS 751 238 312 Arras
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).