Entreprise : TERREO ENVIRONNEMENT - SIREN 811 671 205
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2021)
Dénomination
TERREO ENVIRONNEMENT
SIREN (siège)
811 671 205
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2015
Date de fin de la personne morale
28/05/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LD LA POUMAREDE 32140 ARROUEDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCOS MICHEL , PAUL , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Arrouède
Nom, Prénom(s)
DUCOS MICHEL
Nom d'usage
DUCOS
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
ARROUEDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/2015
Siret
81167120500011
Code APE
3700Z - Collecte et traitement des eaux usées
Code APRM
3700ZP - Entretien de fosses septiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Collecte et traitement des eaux usées.
Code APRM
3700ZP - Entretien de fosses septiques
Code APRM
3700ZP - Entretien de fosses septiques
Adresse
LD la Poumarède
32140 , Arrouède - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/01/2021 Dénomination de l'associé unique : TERREO DISTRIBUTION (RCS Auch 811599174) Journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi Dimanche en date du 14/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1048
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Changement de Président à compter du 13/01/2017 : Partant : DUCOS Maxim, Jonathan, Raymond, Président Nouveau : DUCOS Michel, Paul, Alain, Président
Numéro d'observation
2320
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Changement de Président à compter du 22/06/2015 : - Partant : DUCOS Michel, Paul, Alain, Président - Nouveau : DUCOS Maxim, Jonathan, Raymond, Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).