Entreprise : PATRIMONIUM CRANS MONTANA - SIREN 811 195 262
Identité
Dénomination
PATRIMONIUM CRANS MONTANA
SIREN (siège)
811 195 262
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2015
Début d’activité
21/04/2015
Date de fin de la personne morale
03/05/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'immeuble et de fond de commerce d'établissements hôtelier, touristiques et restaurants ainsi que toutes activités annexes et accessoires.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
148 TRA DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BT A1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PASTOUREAU MARIE , CLAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MARANATHA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/2015
Siret
81119526200019
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'immeuble et de fond de commerce d'établissements hôtelier, touristiques et restaurants ainsi que toutes activités annexes et accessoires.
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BT A1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6936
Date d'ajout
13/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 13/02/2024 Nommant M. Attas Jacques juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54233
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J01119, désigne co-Liquidateurs la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT mandat conduit par Me J.P LOUIS et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS mandat conduit par Me Marc SENECHAL
Numéro d'observation
37007
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 22/01/2019 nommant M. Langlere Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
32095
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/11/2018
Numéro d'observation
20419
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
10750
Date d'ajout
10/01/2018
Description
Dissolution à compter du 30/10/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2017 siège de la liquidation Chez le liquidateur parution de la publicité légale les Nouvelles Publications du 12/01/2018
Numéro d'observation
10751
Date d'ajout
10/01/2018
Description
- Il y a lieu de lire selon l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 30/10/2017 désignant un liquidateur amiable.
Numéro d'observation
6768
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22/11/2017 prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J01119, date de cessation des paiements le 31/10/2017, désigne Juge Commissaire M.BROSSIER, Juge Commissaire suppléant M.ORDINES, et nomme en qualité de co-Administrateur la SELAS AJA & Associé sise 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE mission conduite par Me Franck MICHEL et la SCP GILLIBERT & associé sise 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, lesquels ont tous deux une mission d¿assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, désigne en qualité de co-Mandataire judiciaire la SCP BECHERET- THIERRY - SENECHAL- GORRIAS, mission conduite par me Marc SENECHAL sise 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mission conduite par Me J.P LOUIS sise 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, et ouvre une période d'observation expirant le 22 Mai 2018. Les déclarations des créances sont à déposer aux co-mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).