Entreprise : ERWAN INVEST - SIREN 811 168 103
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2021)
Dénomination
ERWAN INVEST
SIREN (siège)
811 168 103
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2015
Date de fin de la personne morale
29/04/2114
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
62900 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE L AURORE 14000 CAEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
READ GENEVIEVE , MADELEINE
Nom d'usage
LEFRANCQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
PENEL MICHEL , LOUIS , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN-LUC , MARIE , NOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
TROTOUX DIDIER , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
READ MARIE-HELENE
Nom d'usage
TROTOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
WAGNER CHARLES , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
GUITTON CHRISTINE , HELENE
Nom d'usage
WAGNER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
BOULET JULIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
BOUYER JEAN , LUCIEN , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL MARION , FLORENCE
Nom d'usage
BOUYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
TROTOUX ERWAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
READ ANNE-PAULE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Chartres
Nom, Prénom(s)
JORT EMMANUEL , PIERRE , ALFRED , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Cormelles-le-Royal
Nom, Prénom(s)
PESTEL FABIENNE , GENEVIEVE , MARIE-GUILLAUMETTE
Nom d'usage
JORT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Cormelles-le-Royal
Nom, Prénom(s)
CAUX ERIC , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Alençon
Nom, Prénom(s)
FLICHY HUGUES , MARIE , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Evreux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/03/2015
Siret
81116810300018
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Adresse
13 RUE 13 rue de l'Aurore
14000 , Caen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13148
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Dissolution à compter du 26/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2021, liquidateur : TROTOUX Erwan, siège de la liquidation : 13 Rue de l'Aurore 14000 Caen, parution de la publicité légale : La Manche Libre paru le 26/06/2021
Numéro d'observation
11888
Date d'ajout
05/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/06/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).