Entreprise : SQ CONSEIL - SIREN 811 079 383
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2021)
Dénomination
SQ CONSEIL
SIREN (siège)
811 079 383
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2015
Date de fin de la personne morale
04/05/2114
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD TRALBAUD 16420 LESTERPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECKER SYLVAIN , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1991
Commune de résidence
Lesterps
Nom, Prénom(s)
BECKER DOINA , EUGENIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1993
Commune de résidence
Lesterps
Nom, Prénom(s)
BECKER PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Lesterps
Nom, Prénom(s)
ASANCHEYEV CALICE
Nom d'usage
BECKER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Lesterps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
81107938300014
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
le conseil aux entreprises dans le domaine du développement durable pris au sens large
Adresse
LD Lieu dit Tralbaud
16420 , Lesterps - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
218
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 07/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3045
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateur : BECKER Pascal Le siège de la liquidation est fixé à : Lieu dit Tralbaud 16420 Lesterps Journal d'annonces légales : Courrier Français en date du 15/04/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).