Entreprise : SCIA DE LA GUIDOIRE - SIREN 811 078 419
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2018)
Dénomination
SCIA DE LA GUIDOIRE
SIREN (siège)
811 078 419
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2015
Date de fin de la personne morale
23/04/2114
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
870000 EUR
Adresse du siège
12 B RUE DE LA BASSE FORET 44860 PONT-SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEAUTE ANNIE , MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
CLOUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Aigrefeuille Sur Maine
Nom, Prénom(s)
CLOUET CHRISTOPHE , EDDIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Aigrefeuille Sur Maine
Nom, Prénom(s)
BOUDET SONIA , CLAUDINE
Nom d'usage
BOUSCAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Saint Lumine de Clisson
Nom, Prénom(s)
BOUSCAUD CHRISTOPHE , LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Saint Lumine de Clisson
Nom, Prénom(s)
EVAIN MARTINE , PIERRE
Nom d'usage
GRAYO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Les Sorinieres
Nom, Prénom(s)
BOSSARD COLETTE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
GUILLOU NATHALIE , MARIE-CHARLES
Nom d'usage
LEAUTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
LEAUTE ALAIN , JOSEPH , ELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
HOUDMON GILBERT , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Pont Saint Martin
Nom, Prénom(s)
BOSSARD EVELYNE , JOSETTE
Nom d'usage
CLAIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Haute Goulaine
Nom, Prénom(s)
CLAIR DIDIER , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Haute Goulaine
Nom, Prénom(s)
TISON ISABELLE , SYLVIE
Nom d'usage
MARMION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint Herblain
Nom, Prénom(s)
MARMION JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint Herblain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/03/2015
Siret
81107841900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'un immeuble bâti ou non, construction et aménagement d'un ou plusieurs immeubles collectifs, division de l'immeuble en fractions destinées à être attribués aux associés, gestion et entretien de l'immeuble, obtention de prêt
Adresse
12 B RUE 12 bis rue de la Basse Forêt
44860 , Pont Saint Martin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/01/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-12-2016, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Echo d'Ancenis DU : 22-12-2016, adresse de liquidation : au siège social 12 bis rue de la Basse Forêt 44860 PONT SAINT MARTIN.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
09/01/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 23-12-2016 AVEC DATE D'EFFET AU 23-12-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).