Entreprise : ROC'H BRAZ - SIREN 810 873 067
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2024)
Dénomination
ROC'H BRAZ
SIREN (siège)
810 873 067
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2015
Date de fin de la personne morale
04/05/2030
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
31/03/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE ROC'H BRAZ 56370 SARZEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAUT DU GREU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAND JEAN-FRANCOIS , ROBERT , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
KERDILES ANTOINE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Sarzeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2015
Siret
81087306700013
Nom commercial
ROC'H BRAZ
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'assistance à maîtrise d'ouvrage Le conseil, l'assistance, la réalisation d'études, de veille, d'audits, d'analyses ou de prestations dans tous les domaines, notamment de la gestion commerciale, administrative, économique ou technique
Adresse
RUE ROC'H BRAZ
56370 , SARZEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAUT DU GREU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2019
Siret
81087306700021
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
7 RUE PASTEUR
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6334
Date d'ajout
10/06/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12974
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Dissolution à compter du 30/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2023, siège de la liquidation : 1 ALLEE DU HAUT DU GREU Rue Roc'h Braz 56370 Sarzeau, parution de la publicité légale : Pontivy Journal paru le 07/12/2023
Numéro d'observation
5311
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/06/2019 : Ancienne adresse : rue Roc'h Braz - le Haut du Greu 56370 Sarzeau Nouvelle adresse : 7 rue Pasteur 56000 Vannes Transfert du siège social à compter du 01/06/2019 : Ancienne adresse : rue Roc'h Braz - le Haut du Greu 56370 Sarzeau Nouvelle adresse : 7 rue Pasteur 56000 Vannes
Numéro d'observation
5392
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Transformation de la société à compter du 05/04/2018 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/04/2018 : Changement de qualité : KERDILES Antoine Paul, Gérant devient Président Changement de qualité : BRIAND Jean-François Robert Marie, Gérant devient Directeur général demeurant à AURAY, 81 Avenue du Général de Gaulle
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).