Entreprise : PVL CAPITAL - SIREN 810 096 644
Identité
Dénomination
PVL CAPITAL
SIREN (siège)
810 096 644
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2015
Début d’activité
24/02/2015
Date de fin de la personne morale
09/03/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés quels qu'en soit la nature juridique de l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations, l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation, le conseil aux entreprises, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Prestations de services en conseil et gestion aux entreprises du bâtiment, assistance pour tous travaux du bâtiment et rénovation de bien immobilier.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
7 B RUE FABRE D'EGLANTINE 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Louisy PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2015
Siret
81009664400010
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés quels qu'en soit la nature juridique de l'objet, par voie d'acquisition, souscription, apport ou autrement, la gestion de ses participations, l'assistance aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation, le conseil aux entreprises, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. Prestations de services en conseil et gestion aux entreprises du bâtiment, assistance pour tous travaux du bâtiment et rénovation de bien immobilier.
Adresse
7 B RUE FABRE D'EGLANTINE
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2015B051227
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 02/06/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201061, date de cessation des paiements le 18/05/2022, et a désigné M. Charles-henri Le Chevalier : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B051222
Date d'ajout
13/09/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).